黑龙江省历任省长副省长
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
黑龙江省历任省长 副省长
1945年11月13日,黑龙江省各界代表会议在北安召开,宣布黑龙江省政府正式成立。这是黑龙江地区成立的第一个省级民主政权机关。1946年1月31日至2月4日召开的黑龙江省第一届各界人民代表会议,选举产生了黑龙江省政府主席、副主席,进一步健全了省政府组织机构。1947年2月4日,根据东北行政委员会的决定,黑龙江省政府与嫩江省政府合并为黑龙江嫩江联合省政府。9月22日,黑嫩省政府撤销,恢复黑龙江省政府,仍驻北安。1949年5月15日,黑龙江省与嫩江省合并成立新的黑龙江省,省会设在齐齐哈尔市。1950年3月下旬,黑龙江省各界人民代表会议于在齐齐哈尔市举行了首届第一次会议,代行人民代表大会的职权,选举了黑龙江省人民政府主席、副主席。
1954年8月1日,黑龙江、松江两省合并,成立新的黑龙江省。省长
陈大凡1945.11.13--1946.04
杨英杰
1946.06.07--1947.02.04
代理主席
冯仲云1946.04--1953.06
松江省人民政府主席
范式人1947.09.16--1949.04.21
于毅夫(1949.04.21-1952.11)
赵德尊(1952.11-1953.12)
陈雷(1953.12-1954.08)
韩光(1954.08.16-1955.01.31)省政府主席韩光(1955.01.31-1956.05.31) 省长
欧阳钦(1956.05.31-1958.09.03)
李范五(1958.09.03-1967.01.31)
潘复生(1967.03.17-1971.08.06)(革委主任)
汪家道(1971.08.06-1974.12)(革委主任)
刘光涛(1977.02-1977.12)(革委主任)
杨易辰(1977.12.28-1979.12.26)(革委主任) 陈雷(1979.12.26-1985.05.22)
侯捷(1985.05.22-1989.01.27)
邵奇惠(1989.01.27-1989.03.11)(代)
邵奇惠(1989.03.11-1994.05.21)
田凤山(1994.05.21-1995.02.28)(代)
田凤山(1995.02.28-2000.01.08)
宋法棠(2000.01.08-2000.02.28)(代)
宋法棠(2000.02.28-2003.04.15)
张左已(2003.04.15-2003.04.24)(代) 张左已(2003.04.24-2007.12.25)
栗战书(2007.12.25-2008.01.29)(代) 栗战书(2008.01.29--2010.08.27]
王宪魁2010.08.27--2010.11.09(代) 王宪魁2010.11.09--2013.03.25
陆昊2013.03.25--2013.06.05(代) 陆昊2013.06.05--
副省长
杨英杰1946.02.04--1952.06
王梓木1949.04.21--1954.07
饶斌--1952
杨易辰(1954.08.16--1967.01.31;1973.04.19--1977.12) 李延禄(1949.04--1964.09)
于天放(1954.08.16--1958.07)
于杰(1953.12--1958.07;1970.05.26--1971.12.20
病故
杜光预(1955.01.31--1964.05)
赵去非(1956.12--1958.07)
陈剑飞(1956.12--1967.01.31;1977.12.28--1983.04.22) 王清正(1956.12--1967.01.31)
王一伦(1958.09.03--1967.01.31;1972.07.25--1977.12)
陈雷
1952.6--1953.12;1958.09.03--1967.01.31;1977.12.28--1979.12.26
范子文(1958.09.03--1964.09.30)
孙西歧(1964.09.30--1967.01.31)
刘潜(1964.09.30--1967.01.31)
关舟(1964.09.30--1967.01.31;1977.12.28--1978.07) 杨和亭(1965.12.11--1967.01.31)
王逢源(1966.05--1967.01.31)
汪家道(1967.03.17--1971.08)
刘光涛(1970.03.28--1977.02)
苏民(彝族,1970.05.26--1977.12) 刘思聪(1970.05.26--1977.12)
谢长华(1970.05.26--1977.12)
张春和(1970.05.26--1977.12)
张备之(1970.05.26--1973.04.19) 曹志(1970.05.26--1977.12)
聂世荣(1970.05.26--1977.12)
唐金枝(女,1970.05.26--1977.06) 马占春(1970.05.26--1977.12)
宋振业(1970.05.26--1977.12)
张林池(1971.08.06--1977.12)
任仲夷(1972.07.25--1977.11)
于洪亮(1977.12.28--1979.12.26) 张世军(1977.12.28--1979.12.26) 王维之(1977.12.28--1979.12.26) 侯捷(1977.12.28--1985.05.22) 阮永胜(1977.12.28--1979.12.26) 孙子源(1977.12.28--1979.12.26) 鲁光(1977.12.28--1982.02.28) 王金籽(1978.02--1979.12.26)