组织史(2005-2014)
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
新泰市职业中等专业学校组织史
(2005年1月至2014年12月)
2008年1月,经新泰市机构编制委员会批准,同意将新泰市职业中专、新泰市第一职业中专、新泰市第二职业中专、新泰市第三职业中专,合并组建新泰市职业教育中心学校(新编发[2008]2号);2008年6月,泰安市人民政府批复,合并新泰市职业教育中心学校、新矿集团一中,成立新泰市职业技术学校(泰政函[2008]68号);2009年12月,新泰市职业技术学校更名为新泰市职业中等专业学校(泰教发[2009]64号)。
党委书记
张亮 2012年7月任职(新委[2012]40号)
党委副书记
杨中伟 2008年1月任职(2002年11月─2008年1月任党支部书记)
马安超2008年1月─2009年9月
张灿慧2008年1月─2010年4月(新委[2010]20号)方逵泉2002年11月─2014月9月
徐纪平2003年10月任职
校长
杨中伟2002年11月任职(新政任[2002]10号)
副校长
马安超2008年1月─2009年9月(新政任[2009]6号)徐加鹏1999年11月任职
陈兰娥(女)2000年3月─2007年11月
田烈波2002年11月任职(新政任[2002]10号)
王成维2004年10月─2008年7月
方逵泉2014年9月任职
工会主席
郭安奎2000年10月─2009年5月(新委[2009]15号)刘守君2009年8月─2011年3月(新委[2011]12号)副局级干部
刘守君2014年10月至今
张乃康─2009. 8离岗(新委[2009]61号)
李祈乐─2009. 8离岗(新委[2009]61号)
孙华─2009. 8离岗(新委[2009]61号)