清末历任东三省总督
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
清末历任东三省总督
东三省总督,正式官衔为总督东三省等处地方兼管三省将军、奉天巡抚事,是清朝九位最高级的封疆大臣之一,在清末总管奉天、吉林和黑龙江三省的军民政务。
沿革
前身为康熙元年(1662年)所置的辽东将军,后改为奉天将军、盛京将军。
光绪二年(1876年),加总督、兵部尚书和都察院右都御史的头衔。并且兼任奉天兵、刑二部尚书及奉天府尹。
光绪三十三年(1907年),东北改制,三个将军辖区改建为行省,裁撤吉林将军和黑龙江将军,改盛京将军曰东三省总督,并加授钦差大臣的头衔,驻地分别为三省的省会。
宣统二年(1910年),兼任奉天巡抚。
历任东三省总督
徐世昌(1907年6月12日-1909年2月8日)
锡良(1909年2月8日-1911年4月20日)
赵尔巽(1911年4月20日-1912年2月12日)
张作霖宣统九年五月廿三日(1917年7月11日)